今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
总裁 |
2021-08-11 |
-- |
|
副总裁 |
2017-02-10 |
-- |
|
副总裁 |
2023-05-16 |
-- |
|
董事会秘书 |
2022-09-29 |
-- |
|
副总裁 |
2023-05-16 |
-- |
|
财务总监 |
2022-02-11 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第6届董事会 起始日期:2024-05-31 终止日期:2026-05-15
|
|||
董事长 |
2023-05-16 |
2026-05-15 |
|
非独立董事 |
2023-05-16 |
2026-05-15 |
|
副董事长 |
2023-05-16 |
2026-05-15 |
|
非独立董事 |
2023-05-16 |
2026-05-15 |
|
非独立董事 |
2023-05-16 |
2026-05-15 |
|
非独立董事 |
2023-05-16 |
2026-05-15 |
|
非独立董事 |
2023-05-16 |
2026-05-15 |
|
非独立董事 |
2023-11-09 |
2026-05-15 |
|
独立董事 |
2023-05-16 |
2026-05-15 |
|
独立董事 |
2023-05-16 |
2023-11-09 |
|
独立董事 |
2023-05-16 |
2026-05-15 |
|
独立董事 |
2023-05-16 |
2026-05-15 |
|
第5届董事会 起始日期:2020-04-07 终止日期:2023-05-15
|
|||
非独立董事 |
2020-03-20 |
2023-05-15 |
|
董事长 |
2020-04-07 |
2023-05-15 |
|
非独立董事 |
2020-03-20 |
2023-05-15 |
|
副董事长 |
2021-08-11 |
2023-05-15 |
|
非独立董事 |
2020-03-20 |
2023-05-15 |
|
非独立董事 |
2020-03-20 |
2023-05-15 |
|
非独立董事 |
2021-09-09 |
2023-05-15 |
|
独立董事 |
2020-03-20 |
2023-05-15 |
|
独立董事 |
2020-03-20 |
2023-05-15 |
|
独立董事 |
2020-03-20 |
2021-10-28 |
|
独立董事 |
2021-09-09 |
2021-10-28 |
|
独立董事 |
2021-10-28 |
2023-05-15 |
|
独立董事 |
2022-07-07 |
2023-05-15 |
|
独立董事 |
2021-10-28 |
2022-06-10 |
|
第4届董事会 起始日期:2019-03-15 终止日期:2020-04-07
|
|||
董事长 |
2017-02-10 |
2020-04-07 |
|
非独立董事 |
2017-02-10 |
2020-03-19 |
|
非独立董事 |
2017-02-10 |
2018-04-21 |
|
非独立董事 |
2017-02-10 |
2020-03-19 |
|
董事 |
2018-04-21 |
2020-03-19 |
|
独立董事 |
2017-02-10 |
2020-03-19 |
|
独立董事 |
2017-02-10 |
2020-03-19 |
|
第3届董事会 起始日期:2014-04-20 终止日期:2019-03-15
|
|||
董事长 |
2013-12-19 |
2017-02-09 |
|
非独立董事 |
2013-12-19 |
2017-02-09 |
|
非独立董事 |
2013-12-19 |
2015-08-24 |
|
常务副董事长 |
2013-12-19 |
2015-08-24 |
|
非独立董事 |
2013-12-19 |
2015-03-06 |
|
副董事长 |
2013-12-19 |
2015-03-06 |
|
非独立董事 |
2013-12-19 |
2017-02-09 |
|
董事 |
2015-08-24 |
2017-02-09 |
|
独立董事 |
2013-12-19 |
2015-03-06 |
|
独立董事 |
2013-12-19 |
2017-02-09 |
|
独立董事 |
2013-12-19 |
2017-02-09 |
|
第2届董事会 起始日期:2012-01-11 终止日期:2014-04-20
|
|||
董事长 |
2010-12-22 |
2013-12-18 |
|
董事 |
2010-12-05 |
2013-12-18 |
|
副董事长 |
2010-12-22 |
2013-12-18 |
|
董事 |
2010-12-05 |
2013-12-18 |
|
董事 |
2010-12-05 |
2013-12-18 |
|
董事 |
2010-12-05 |
2013-12-18 |
|
董事 |
2010-12-05 |
2013-12-18 |
|
董事 |
2010-12-05 |
2013-12-18 |
|
独立董事 |
2010-12-05 |
2013-12-18 |
|
独立董事 |
2010-12-05 |
2013-12-18 |
|
独立董事 |
2010-12-05 |
2013-12-18 |
|
第1届董事会 起始日期:2007-10-23 终止日期:2010-12-04
|
|||
副董事长 |
2007-10-23 |
2010-12-04 |
|
董事会秘书 |
2007-10-23 |
2010-12-04 |
|
董事 |
2007-10-23 |
2010-12-04 |
|
独立董事 |
2007-10-23 |
2010-12-04 |
|
副董事长 |
2007-10-23 |
2010-12-04 |
|
董事 |
2007-10-23 |
2010-12-04 |
|
董事长 |
2007-10-23 |
2010-12-04 |
|
董事 |
2007-10-23 |
2010-12-04 |
|
董事 |
2007-10-23 |
2010-12-04 |
|
独立董事 |
2007-10-23 |
2010-12-04 |
|
独立董事 |
2007-10-23 |
2010-12-04 |
|
董事 |
2007-10-23 |
2010-12-04 |
|
独立董事 |
2007-10-23 |
2010-12-04 |
|
董事 |
2007-10-23 |
2010-12-04 |
|
董事 |
2007-10-23 |
2010-12-04 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第6届监事会 起始日期:2023-05-16 终止日期:2026-05-15
|
|||
监事会主席 |
2023-05-16 |
2026-05-15 |
|
非职工代表监事 |
2023-05-16 |
2026-05-15 |
|
职工代表监事 |
2023-05-16 |
2026-05-15 |
|
职工代表监事 |
2023-05-16 |
2026-05-15 |
|
第5届监事会 起始日期:2020-03-20 终止日期:2021-08-11
|
|||
股东代表监事 |
2020-03-20 |
2021-08-11 |
|
监事会主席 |
2020-04-07 |
2021-08-11 |
|
监事 |
2021-09-09 |
2022-07-07 |
|
监事会主席 |
2021-10-19 |
2022-07-07 |
|
监事 |
2022-07-07 |
2023-05-15 |
|
监事会主席 |
2022-07-15 |
2023-05-15 |
|
职工代表监事 |
2020-03-20 |
2023-05-15 |
|
职工代表监事 |
2020-03-20 |
2023-05-15 |
|
第4届监事会 起始日期:2017-02-10 终止日期:2020-03-19
|
|||
股东代表监事 |
2017-02-10 |
2020-03-19 |
|
监事会主席 |
2017-02-10 |
2020-03-19 |
|
职工代表监事 |
2017-02-10 |
2020-03-19 |
|
职工代表监事 |
2017-02-10 |
2019-03-15 |
|
职工监事 |
2019-03-15 |
2020-03-19 |
|
第3届监事会 起始日期:2013-12-19 终止日期:2015-08-24
|
|||
监事会主席 |
2013-12-19 |
2015-08-24 |
|
股东代表监事 |
2013-12-19 |
2015-08-24 |
|
监事 |
2015-08-24 |
2017-02-09 |
|
监事会主席 |
2015-09-30 |
2017-02-09 |
|
职工代表监事 |
2013-12-19 |
2017-02-09 |
|
职工代表监事 |
2016-02-26 |
2017-02-09 |
|
职工代表监事 |
2013-12-19 |
2016-02-26 |
|
第2届监事会 起始日期:2010-12-22 终止日期:2013-12-18
|
|||
监事会主席 |
2010-12-22 |
2013-12-18 |
|
监事 |
2010-12-05 |
2013-12-18 |
|
监事 |
2010-12-05 |
2013-12-18 |
|
职工代表监事 |
2010-11-16 |
2013-12-18 |
|
第1届监事会 起始日期:2007-10-23 终止日期:2010-12-04
|
|||
监事 |
2007-10-23 |
2010-12-04 |
|
监事会主席 |
2007-10-23 |
2010-12-04 |
|
职工监事 |
2007-10-23 |
2010-12-04 |
|
监事 |
2007-10-23 |
2010-12-04 |
|
职工监事 |
2007-10-23 |
2010-12-04 |
|
监事 |
2007-10-23 |
2010-12-04 |
↑返回页顶↑ |